Entreprise : LES ILES - SIREN 383 000 569
Identité
Dénomination
LES ILES
SIREN (siège)
383 000 569
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1991
Date de fin de la personne morale
24/09/2090
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
RUE DES CHENES 22190 PLERIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENT COMM DU PLATEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEVERE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
TREMELOIR
Nom, Prénom(s)
WILMOT ANETTE , EVA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
TREMELOIR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/01/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38300056900012
Code APE
702C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
CROISSANTERIE, GRILL PIZZERIA
Adresse
RUE CENTRE COMMERCIAL DU PLATEAU
22190 , PLERIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLERIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
763
Date d'ajout
24/02/2004
Description
VENTE DU FONDS SIS A PLERIN (22190) CENTRE COMMERCIAL DU PLATEAU A LA SOCIETE JUSTIF (RCS SAINT BRIEUC 420 552 267). MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE. Date d'effet : 06/01/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3110
Date d'ajout
26/10/1998
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS SIS CENTRE COMMERCIAL DU PLATEAU - 22190 PLERIN A LA SARL T.D.M. MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU :01/07/98
Numéro d'observation
3110
Date d'ajout
26/10/1998
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 30 SEPTEMBRE ANCIENNE DATE : 31 DECEMBRE A COMPTER DU :24/06/98
Numéro d'observation
1486
Date d'ajout
06/05/1996
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SOCIETE EN NOM COLLECTIF. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE DENOMINATION : LES ILES ANCIENNE DENOMINATION : SARL DELFORGE NOMINATION DE MR CHRISTIAN SEVERE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR CHRISTOPHE DELFORGE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU :01/03/96
Numéro d'observation
432
Date d'ajout
07/02/1994
Description
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : NOUVELLE : SARL ANCIENNE : EURL CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : NOUVELLE : SARL DELFORGE ANCIENNE : EURL DELFORGE A COMPTER DU :26/05/93
Numéro d'observation
3337
Date d'ajout
20/10/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30.09.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).