Entreprise : C.M.F - SIREN 383 000 304
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2018)
Dénomination
C.M.F
SIREN (siège)
383 000 304
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1991
Fermeture de l'établissement - 38300030400022
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2017
Fermeture de l'établissement - 38300030400014
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1994
Date de fin de la personne morale
29/09/2090
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
QUA LOUPIEN 64360 MONEIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OGER ERIC , PHILIPPE , BERNARD
Nom d'usage
OGER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38300030400014
Code APE
158D
Adresse
42 RUE MARECHAL JOFFRE
64000 , PAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38300030400022
Nom commercial
C.M.F MIREILLE FAUCHER
Enseigne
c.m.f. Mireille Faucher
Code APE
1071D - Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de pâtisserie à des distributeurs, magasins et boutiques, grande distribution, vente par correspondance et internet, vente à l'export
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Code APRM
1071DZ - Pâtisserie
Adresse
QUA Quartier Loupien
64360 , Monein - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2566
Date d'ajout
07/04/2017
Description
Radiation du RCS le 07/04/2017 avec effet au 31/03/2017 Fusion absorption par la société BISCUITERIE VEDERE RCS Tarbes 311 109 987
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).