Entreprise : SCEA DES QUATRE CROIX - SIREN 382 976 009
Identité
Dénomination
SCEA DES QUATRE CROIX
SIREN (siège)
382 976 009
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1991
Début d’activité
15/03/2019
Date de fin de la personne morale
10/06/2090
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
la mise en valeur et l'exploitation de tous biens ruraux en faire valoir direct, en qualité de preneur a bail a ferme ou a métayage autant que ceux que ses associés mettraient a sa disposition a quelque titre que ce soit. plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant a l'objet Susindique, de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
114336.76 EUR
Adresse du siège
185 CHE DES 3 SAULES 01310 BUELLAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURIAL RENE , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1928
Commune de résidence
Buellas
Nom, Prénom(s)
CURIAL BRUNO , CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Saint-Jean-le-Vieux
Nom, Prénom(s)
CURIAL JACQUELINE , RENEE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Buellas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2019
Siret
38297600900029
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la mise en valeur et l'exploitation de tous biens ruraux en faire valoir direct, en qualité de preneur a bail a ferme ou a métayage autant que ceux que ses associés mettraient a sa disposition a quelque titre que ce soit. plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant a l'objet Susindique, de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement
Adresse
185 CHE DES 3 SAULES
01310 , BUELLAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/08/1991
Siret
38297600900011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
185 CHE LE BOURG
69460 , SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7653
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM DU 10 JANVIER 1997 : MODIFICATION CAPITAL A COMPTER DU 2 DECEMBRE 1996
Numéro d'observation
7653
Date d'ajout
NC
Description
DM DU 10 JANVIER 1997 :MODIFICATION CAPITAL A COMPTER DU 2 DECEMBRE 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).