Entreprise : SCI LA PORTE SAINT SAUVEUR - SIREN 382 967 727
Identité
Dénomination
SCI LA PORTE SAINT SAUVEUR
SIREN (siège)
382 967 727
Date d'immatriculation au RNE
11/09/1991
Début d’activité
23/11/2017
Date de fin de la personne morale
10/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition apport location administration et gestion de tous immeubles échange venté de tout ou partie desdits immeubles et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
396367.44 EUR
Adresse du siège
62 B RUE DE L’EGLISE 84560 MENERBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIMPEL REMI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
GIMPEL RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Nom, Prénom(s)
GIMPEL OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
L'Isle-sur-la-Sorgue
Nom, Prénom(s)
GIMPEL MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
GIMPEL ERIK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Londres
Nom, Prénom(s)
GIMPEL CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Nom, Prénom(s)
GIMPEL CLAIRE
Nom d'usage
TOUCHARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
PARIS 03
Nom, Prénom(s)
MOORE KATHLEEN
Nom d'usage
GIMPEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1914
Nom, Prénom(s)
TOUCHARD MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
TOUCHARD FLEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
TOUCHARD BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Paris 16
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/2017
Siret
38296772700019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition apport location administration et gestion de tous immeubles échange venté de tout ou partie desdits immeubles et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet.
Autres Activités
Acquisition apport location administration et gestion de tous immeubles échange venté de tout ou partie desdits immeubles et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet.
Adresse
62 B RUE DE L’EGLISE
84560 , MENERBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 396 367.44 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).