Entreprise : EARL MORIN - SIREN 382 961 837
Identité
Dénomination
EARL MORIN
Sigle
E.A.R.L. MORIN
SIREN (siège)
382 961 837
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
31/07/1991
Date de fin de la personne morale
06/06/2046
Date de clôture
30/09
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
L'EXPLOITATION ET LA GESTION DE BIENS AGRICOLES, APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSOCIES, ACHETES, CREES OU PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
125175 EUR
Adresse du siège
LES OLIVEAUX 53500 MONTENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN DIDIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/07/1991
Siret
38296183700012
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'EXPLOITATION ET LA GESTION DE BIENS AGRICOLES, APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSOCIES, ACHETES, CREES OU PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE
Autres Activités
Élevage de vaches laitières
Adresse
LES OLIVEAUX
53500 , MONTENAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
107
Date d'ajout
10/02/2003
Description
Transformation de la société - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL -- ANCIEN CAPITAL : 169.065,96 EUROS / NOUVEAU : 125.175 EUROS - PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 40 ANS + 15 ANS = 55 ANS - RETRAIT DE MME MORIN NEE LAUNAY (ODILE) DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE - A COMPTER DU 31/12/2002 - TRANSFORMATION DU "GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU" (G.A.E.C.) EN "EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE" (E.A.R.L.) - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : -- ANCIENNEMENT : "GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES OLIVEAUX" (G.A.E.C. DES OLIVEAUX) -- ACTUELLEMENT : "EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MORIN" (E.A.R.L. MORIN) Date d'effet : 01/01/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1016
Date d'ajout
05/12/1997
Description
Démission du gérant - RETRAIT DE MR MORIN EMILE, DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT A COMPTER DU 30/09/1997
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
07/01/1993
Description
Nomination d'un gérant NOMINATION DE MME MORIN NEE LAUNAY ODILE, EN QUALITE DE CO-GERANTE A COMPTER DU 01/12/1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE - N0 SIRET : 382 961 837 00012 - CODE APE : 013Z (CULTURE ET ELEVAGE ASSOCIES) -------------- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 109 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 169 065.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).