Entreprise : ROLF C HAGEN FRANCE SA - SIREN 382 942 613
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2022)
Dénomination
ROLF C HAGEN FRANCE SA
SIREN (siège)
382 942 613
Date d'immatriculation au RNE
12/02/2002
Fermeture de l'établissement - 38294261300037
- Date d'effet de la fermeture : 27/10/2022
Fermeture de l'établissement - 38294261300011
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2001
Fermeture de l'établissement - 38294261300029
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2018
Date de fin de la personne morale
11/02/2101
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3606250 EUR
Adresse du siège
63 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hagen ROLF
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Nom, Prénom(s)
Hagen TOM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Nom, Prénom(s)
Hagen MARK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Nom, Prénom(s)
Georghiou JEAN--CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Joergensen JOERGEN , WALTER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38294261300037
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution, importation, exportation, fabrication de produits pour petits animaux de compagnie.
Adresse
63 AV 63 avenue de Versailles
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38294261300029
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse
4 BD JEAN MONNET
77380 , COMBS-LA-VILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARIS SUD 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1991
Siret
38294261300011
Code APE
514S
Adresse
5 RTE DE STAINS
94380 , BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT AUTONOME BONNEUIL BAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2018B1968617
Date d'ajout
09/12/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 27-10-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018B196867
Date d'ajout
24/01/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 04-11-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Petites Affiches DU : 20-01-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
92975
Date d'ajout
03/08/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Paris
Numéro d'observation
2018B196862
Date d'ajout
02/08/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2018B196861
Date d'ajout
19/05/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 16-09-2014
Numéro d'observation
57738
Date d'ajout
19/05/2016
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 16/09/2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/02/2002
Description
Historique des observations depuis le 12/02/2002 : Acte constitutif déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 10/09/1991. Transfert de siège social à compter du 01/11/2001. Ancien siège : Port Autonome de Bonneuil 5 route de Stains Bat D 94380 Bonneuil sur Marne. - Mise en harmonie des statuts avec les disposi- tions de la loi NRE du 15/05/2001 ___________________ Mention du 01/01/2002 : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).