Entreprise : SCP VALERIE DOS SANTOS - SIREN 382 922 300
Identité
Dénomination
SCP VALERIE DOS SANTOS
Sigle
SCP DOS SANTOS
SIREN (siège)
382 922 300
Date d'immatriculation au RNE
05/09/1991
Date de fin de la personne morale
04/09/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
306117.63 EUR
Adresse du siège
16 PL PAUL DOUMER 02800 LA FERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS , VALERIE , ODETTE , LUCIENNE
Nom d'usage
SOMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Tergnier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/09/1991
Siret
38292230000019
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
office notarial
Adresse
16 PL 16 place Paul Doumer
02800 , La Fère - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/09/1991
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 5/9/91 SANS PUBLICI TE MODIF DU 15/12/1994 A COMPTER DU 22/11/1994 CAP ITAL PORTE DE 2004000 F A 2008000 FRS NOMINATION D E MME DOS SANTOS VALERIE EPSE SOMON GERANTE EN REM PLACEMENT DE M EGRIX JAC QUES - ANCIENNE DENOMINAT ION JACQUES EGRIX ET JEAN FRANCOIS GENEE - DEPOT D ES ACTES : 15/12/94 SANS INSERTION MODIF DU 18/6/1 999 SUIVANT ARRETE MINISTERIEL DU 18/3/1997 RETRAI T DE M GENEE JEAN-FRANCOIS NOTAIRE ASSOCIE - LA RA ISON SOCIALE DE LA SOCIETE JEAN-FRANCOIS GENEE ET VALERIE DOS SANTOS NOTAIRES ASSOCIES EST AINSI MOD IFIEE "VALERIE DOS SANTOS NOTAIRE ASSOCIE D'UNE SO CIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL - DEPOT LE 18/6/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).