Entreprise : SCEA ZINS FRERES - SIREN 382 910 313
Identité
Dénomination
SCEA ZINS FRERES
SIREN (siège)
382 910 313
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1991
Début d’activité
19/07/1991
Date de fin de la personne morale
09/09/2041
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
22185 EUR
Adresse du siège
FERME DE ROME 51800 BINARVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOZA VIRGINIE , JEANNE
Nom d'usage
ZINS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Binarville
Nom, Prénom(s)
ZINS REYNALD , ROGER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Dommartin-Varimont
Nom, Prénom(s)
ZINS ERIC , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Dommartin-Varimont
Nom, Prénom(s)
ZINS BAPTISTE , SERGE , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1995
Commune de résidence
Binarville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/07/1991
Siret
38291031300024
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laiti?res,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Elevage d autres bovins et de buffles
Adresse
FERME DE ROME
51800 , BINARVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
19/07/1991
Siret
38291031300016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
51330 , DOMMARTIN-VARIMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MADAME ZINS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
29/05/2024
Description
PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE EN DATE DU 21.05.2024 PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/01/2024
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.12.2023 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE A PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT LA PERIODE D'OBSERVATIN POUR UNE DUREE DE SIX MOIS
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/07/2023
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20.06.23 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION A PARTIR DU 17.07.2023 POUR UNE DUREE DE SIX MOIS EN VUE DE L'ELABORATION D'UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
31/03/2023
Description
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE PAR JUGEMENT EN DATE DU 21.03.23 ORDONNE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION A RENVOIE L'AFFAIRE LE 20.06.23
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
27/01/2023
Description
E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE EN DATE DU 17.01.23 A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 04.12.22 DESIGNE AMELIE CHEVRIER VICE PRESIDENTE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT CARINE MARY VICE PRESIDENTE NOMME ES QUALITE D'ADMINISTRATEUR LA SELARL VETV ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DESIGNE MAITRE SETPHANE VERMUE NOMME MAITRE TIRMANT EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).