Entreprise : MSO SERVICES - SIREN 382 891 570
Identité
Dénomination
MSO SERVICES
SIREN (siège)
382 891 570
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1991
Date de fin de la personne morale
26/08/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
13720.41 EUR
Adresse du siège
RTE DE MONTABO 97300 CAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA BEUG CH GRANT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIREP ERIC , MAXIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Cayenne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/10/1996
Siret
38289157000022
Code APE
748K
Adresse
RTE DE MONTABO
97300 , CAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA BEUG CH GRANT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/08/1991
Siret
38289157000014
Code APE
748K
Adresse
79 RUE DES PEUPLES AUTOCHTONES
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1377
Date d'ajout
28/12/1994
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MONSIEUR HIREP ERIC MAXIME EN QUALITE DE GERANT EN REMPLA- CEMENT DE M. BOURRIGAULT ALAIN GERANT DEMISSIONNAIRE (A COMPTER DU 01/10/94) CESSION DE PARTS SOCIALES CESSION DE PARTS SOCIALES PAR M. BOURRIGAULT ALAIN AU PROFIT DE MME RODRIGUEZ MARTINE 200 PARTS DE 100 FRS CHACUNE. CESSION DE PARTS SOCIALES PAR MME ROCHA PERINI FATIMA AU PROFIT DE M. HIREP ERIC 300 PARTS DE 100 F CHACUNE. (A COMPTER DU 01/10/94) JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : FRANCE GUYANE DU 28/10/94
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 90 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 13 720.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).