Entreprise : ANTRAS HOLDING - SIREN 382 849 537
Identité
(Entreprise radiée le 21/11/2023)
Dénomination
ANTRAS HOLDING
SIREN (siège)
382 849 537
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1991
Fermeture de l'établissement - 38284953700024
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2023
Fermeture de l'établissement - 38284953700016
- Date d'effet de la fermeture : 28/10/2009
Date de fin de la personne morale
05/09/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
91303 EUR
Adresse du siège
133 CHE DU SANG DE SERP 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORGANTI PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38284953700016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
44 AV D'EUROPE
31600 , MURET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38284953700024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation dans toute société, achat, vente, gestion administration de tous droits sociaux et valeurs mobilières de sociétés et groupement, animation et gestion, toutes prestations de service au profit de ses filiales. Prets de main d'oeuvre et délégation de personnel au profit des filiales. Marchand de biens.
Adresse
133 CHE 133 Chemin du Sang de Serp
31075 , Toulouse Cedex 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/020562
Date d'ajout
30/07/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 23/06/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/008194
Date d'ajout
02/04/2009
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - AIR 47 44 Avenue d'Europe 31600 MURET, 388 953 457 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 31/10/2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).