Entreprise : JACQUES VADOT MOULES - SIREN 382 844 140
Identité
Dénomination
JACQUES VADOT MOULES
Sigle
JVM
SIREN (siège)
382 844 140
Date d'immatriculation au RNE
04/09/1991
Date de fin de la personne morale
03/09/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
VEYRINS THUELLIN 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOURG DE VEYRINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUGUET THERESE
Nom d'usage
VADOT
Qualité
Directeur Général
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Les Avenières-Veyrins-Thuellin
Nom, Prénom(s)
MOREL JEAN , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Veyrier-du-Lac
Nom, Prénom(s)
VADOT STEPHANE , ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
La Bâtie-Montgascon
Nom, Prénom(s)
VADOT JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Les Avenières-Veyrins-Thuellin
Dénomination
SOCIETE ALPES AUDITS CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38284414000030
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION DE MOULES METALLIQUES
Adresse
VEYRINS THUELLIN
38630 , LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOURG DE VEYRINS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38284414000014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
515 RTE DES BROSSES
38630 , LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1999
Siret
38284414000022
Code APE
2573A - Fabrication de moules et modèles
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
FABRICATION DE MOULES METALLIQUES
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Code APRM
2573AZ - Fabrication de moules et modèles ferrures
Adresse
LE BOURG
38630 , LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE BOURG DE VEYRINS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/001552
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique SOCIETE ACUIPLAST 141 Rue des Brosses Z A DE CHARRAY 38510 VEZERONCE-CURTIN, 423 304 682 RCS GTC Vienne en date du 23/12/2015. Publicité dans LE DAUPHINE LIBERE en date du 25/01/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).