Entreprise : SCI AUBERT - SIREN 382 811 545
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2022)
Dénomination
SCI AUBERT
SIREN (siège)
382 811 545
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1991
Fermeture de l'établissement - 38281154500013
- Date d'effet de la fermeture : 24/04/2017
Fermeture de l'établissement - 38281154500021
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2022
Date de fin de la personne morale
29/08/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
84151.86 EUR
Adresse du siège
5 IMP CHAMPFERRIER 84600 VALREAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE NYONS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT BRIGITTE
Nom d'usage
ALVES DOS SANTOS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Valréas
Nom, Prénom(s)
AUBERT ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Valréas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/1991
Siret
38281154500013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
12 RUE PASTEUR
84600 , VALREAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/04/2017
Siret
38281154500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
5 IMP CHAMPFERRIER
84600 , VALREAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE NYONS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21643
Date d'ajout
24/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 25/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/2022
Description
Dissolution à compter du 16/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 16/06/2022, liquidateur : ALVES DOS SANTOS né(e) AUBERT Brigitte, siège de la liquidation : route de Nyons 5 Impasse Champferrier 84600 Valréas
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
RETIFICATIF DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : GAZETTE PROVENCALE DU 09.08.1991. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 552 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 84 151.86 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).