Entreprise : CLINIQUE VETERINAIRE MOUNEYRAC-BRETON-LOYER-NAVEL - SIREN 382 789 238
Identité
Dénomination
CLINIQUE VETERINAIRE MOUNEYRAC-BRETON-LOYER-NAVEL
SIREN (siège)
382 789 238
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1991
Dissolution
Date de fin de la personne morale
11/08/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
56 RUE DAVID D'ANGERS 49130 LES PONTS-DE-CE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUNEYRAC BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
GARENNES SUR LOIRE (LES)
Nom, Prénom(s)
BRETON JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
LOYER SYLVAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Mûrs-Erigné
Nom, Prénom(s)
NAVEL OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
les garennes sur loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/08/1991
Siret
38278923800021
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice en commun par ses membres de leur profession de vétérinaires, ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices.
Adresse
56 RUE DAVID D'ANGERS
49130 , LES PONTS-DE-CE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13706
Date d'ajout
12/06/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2024 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/06/2024
Description
Dissolution à compter du 31/03/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2024, siège de la liquidation : 56 Rue David d'Angers 49130 Les Ponts-de-Cé, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 31/05/2024
Numéro d'observation
10405
Date d'ajout
21/11/2007
Description
Changement de dénomination à compter du 01/01/2007 Ancienne : CLINIQUE VETERINAIRE BUZA-MORVAN-MOUNEYRAC-BRETON Nouvelle : CLINIQUE VETERINAIRE MOUNEYRAC-BRETON-LOYER-NAVEL Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2007 : Partant : BUZA Georges, GÉRANT(E) Nouveau : NAVEL Olivier, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : MOUNEYRAC Bernard, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : BRETON Jean-Jacques, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : LOYER Sylvain, GÉRANT(E) devient GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
4959
Date d'ajout
28/06/2005
Description
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL : 90 798.63 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 1 000 EUROS NOMINATION DE MR LOYER (SYLVAIN) EN QUALITE DE COGERANT EN REMPLACEMENT DE MR MORVAN (JEAN CLAUDE) MODIFICATION DE L'ADRESSE PERSONNELLE DES COGERANTS Date d'effet : 01/06/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 595 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 90 798.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).