Entreprise : SCI AOUATA - SIREN 382 776 896
Identité
(Entreprise radiée le 20/10/2021)
Dénomination
SCI AOUATA
SIREN (siège)
382 776 896
Date d'immatriculation au RNE
08/08/1991
Fermeture de l'établissement - 38277689600021
- Date d'effet de la fermeture : 30/07/2021
Fermeture de l'établissement - 38277689600013
- Date d'effet de la fermeture : 29/11/2019
Date de fin de la personne morale
07/08/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
15 RUE DES THERMES 65170 SAINT-LARY-SOULAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIGNER JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Guchen
Nom, Prénom(s)
BEGUE ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Vignec
Nom, Prénom(s)
BONNEAU GERARD , JEAN , CHARLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Guchen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/1991
Siret
38277689600013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
65170 , SAINT-LARY-SOULAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/1991
Siret
38277689600021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de terrains, construction sur terrains de tous immeubles et groupes de constructions, vente des constructions, accessoirement Location des immeubles construits
Adresse
15 RUE 15 rue des Thermes
65170 , Saint-Lary-Soulan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9062
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Radiation du RCS le 20/10/2021 avec effet au 08/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Dissolution à compter du 30/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/07/2021, liquidateur : BONNEAU Gérard, Jean, Charles, siège de la liquidation : 15 Rue des Thermes 65170 Saint-Lary-Soulan, parution de la publicité légale : Le Petit Journal paru le 20/10/2021
Numéro d'observation
9014
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 000.00 FRF nouveau montant : 457.35 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).