Entreprise : SCI JOSEPH FRERES - SIREN 382 737 013
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2018)
Dénomination
SCI JOSEPH FRERES
SIREN (siège)
382 737 013
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1991
Fermeture de l'établissement - 38273701300013
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2018
Date de fin de la personne morale
18/08/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
169218.41 EUR
Adresse du siège
65 RUE DES MOISSONS 51130 SAINT-MARD-LES-ROUFFY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONVALLET CLAUDINE
Nom d'usage
JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Mard-lès-Rouffy
Nom, Prénom(s)
JOSEPH MARTINE , NELLY , CECILE
Nom d'usage
RAIMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Les Istres-et-Bury
Nom, Prénom(s)
JOSEPH LYDIE , VALERIE , ANTOINETTE
Nom d'usage
MANSCOURT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Sarry
Nom, Prénom(s)
JOSEPH GEORGES , JEAN , GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1936
Commune de résidence
Saint-Mard-lès-Rouffy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/07/1991
Siret
38273701300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION, LA PRISE A BAIL DE TOUS IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
65 RUE 65 rue des Moissons
51130 , Saint-Mard-lès-Rouffy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/02/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-01-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
29/01/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 20-12-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE DU : 22-01-2018, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).