Entreprise : SCI BRUNEL CHABANCE - SIREN 382 735 181
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2018)
Dénomination
SCI BRUNEL CHABANCE
SIREN (siège)
382 735 181
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1991
Date de fin de la personne morale
11/08/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
14 RUE MARCEL SEMBAT 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABANCE JEAN , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
BRUNEL PIERRE , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38273518100010
Code APE
702A
Adresse
5 AV DENFERT-ROCHEREAU
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38273518100028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous immeubles leur mise en valeur, division, mise en coproprieté et commercialisation.
Adresse
14 RUE 14 Rue Marcel Sembat
42000 , Saint-Etienne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
83188
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Radiation d'office art R123-131 du code du commerce - est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/12/2010
Description
- Date de dissolution : 01/11/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/08/1991
Description
Historique des observations depuis le 12/08/1991 : Mention du 29/12/2004 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU :4.11.04 ANCIENNE DENOMINATION :SCI DU 5 AVENUE DENFERT ROCHEREAU - ANCIEN SIEGE : 42000 st etienne 5 avenue Denfert Rochereau .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).