Entreprise : FINANCIERE BRAMBILLA - SIREN 382 732 758
Identité
Dénomination
FINANCIERE BRAMBILLA
SIREN (siège)
382 732 758
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1991
Date de fin de la personne morale
15/08/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2286735.26 EUR
Adresse du siège
9 BD NEY 75018 PARIS 18 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE SAINT-ETIENNE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONHOMME MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DERVIEUX CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Le Poet Laval
Nom, Prénom(s)
LE ROY HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Clamart
Nom, Prénom(s)
GENDRON PIERRE , YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Panossas
Dénomination
CBA CYRIL BROUARD ET ASSOCIES SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET CONSTANTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38273275800018
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUTES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE TEXTILE.
Adresse
9 BD 9 boulevard Ney
75018 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
07/02/1995
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31 01 1995 LE TGI D'ANNECY OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE; FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU: 31 01 1995; JUGE COMMISSAIRE: MME LAMOINE, LIQUIDATEUR: MAITRE GUEPIN GERMAIN 4 PLACE SAINT MAURICE 74000 ANNECY; LES CREANCIERS DOIVENTDES A PRESENT, ET AU PLUS TARD DANS LES 2 MOIS DE LA PARUTION AU BODACC, DECLARER LEURS CREANCES AUPRES DU LIQUIDATEUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).