Entreprise : PATISSERIE BOBEY - SIREN 382 728 293
Identité
Dénomination
PATISSERIE BOBEY
SIREN (siège)
382 728 293
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1991
Date de fin de la personne morale
03/10/2041
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
66 CRS LAFAYETTE 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOBEY ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Lons-le-Saunier
Nom, Prénom(s)
BOBEY OLIVIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
THEBAULT ELISABETH
Nom d'usage
BOBEY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MARTHOURET BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tournus
Dénomination
MARTHOURET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tournus
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/07/1991
Siret
38272829300012
Code APE
158C
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
FABR DE PAIN VIENNOISERIE PATISSERIE PLATS CUISINES A EMPORTER
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
66 CRS LAFAYETTE
69003 , LYON 03 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/035896
Date d'ajout
15/11/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 07L11/2002 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/035893
Date d'ajout
15/11/2002
Description
Radiation en date du 15/11/2002 suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 07/11/2002 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/029538
Date d'ajout
15/10/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 11/10/2001 de Liquidation Judiciaire - Représentant des créanciers-liquidateur : Me REVERDY 21 rue F. Garcin 69427 LYON CEDEX 03 - Juge Commissaire : M. COQUARD - Juge Commissaire Suppléant : M. ATTIAS - Date de cessation des paiements : 31/08/2001
Numéro d'observation
F01/027612
Date d'ajout
01/10/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 28/09/2001 conformément à l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
F01/012334
Date d'ajout
03/05/2001
Description
Cessation d'activité à compter du 31 janvier 2001 - fonds repris par le propriétaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 20/12/1993 : - Continuation de la société malgré la parte de la moitiédu capital social à/c du 29/03/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AW 2001-08-31 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS 2001-10-24 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON,BG 1969-11-07 CLOTURE POUR INSUFFISANCE ACTIF 2002-12-18 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON REVERDY,CX 2001-10-11 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2001-10-24 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON REVERDY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).