Entreprise : ETABLISSEMENT MARIE SA - SIREN 382 723 666
Identité
(Entreprise radiée le 05/03/2002)
Dénomination
ETABLISSEMENT MARIE SA
SIREN (siège)
382 723 666
Date d'immatriculation au RNE
09/08/1991
Date de fin de la personne morale
08/08/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
375000 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN FAUVEL 14330 SAINTE MARGUERITE D'ELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE-MARGUERITE-D'Elle
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSET NATHALIE , HELENE , RENE
Nom d'usage
MOUHAOU
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Pontivy
Nom, Prénom(s)
ROBIN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
CABINET MAZARS ET GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE SANDERS SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Athis-mons
Dénomination
SOCIETE CAMA SANDERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bretteville-l'Orgueilleuse
Dénomination
SOCIETE SANDERS ALIMENTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Athis-mons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/07/1991
Siret
38272366600014
Code APE
157A
Origine du fonds
Apport
Activité principale
La production et le négoce d'aliments pour le bétail la collecte et le travail du grain
Adresse
le Moulin Fauvel
14330 , Le Molay Littry - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE-MARGUERITE-D'Elle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
217
Date d'ajout
05/03/2002
Description
Radiation du RCS le 05/03/2002 avec effet au 01/01/2002 Radiation de la société Transmission du patrimoine à l'associé unique
Numéro d'observation
159
Date d'ajout
18/02/2002
Description
Dissolution Dissolution anticipée de la société par transmission du patrimoine à l'associé unique la société CAMA SANDERS Date d'effet : 01/01/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).