Entreprise : SCI LA SARRAZINE - SIREN 382 716 454
Identité
Dénomination
SCI LA SARRAZINE
SIREN (siège)
382 716 454
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1991
Début d’activité
01/03/1977
Date de fin de la personne morale
13/08/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES, MISE EN VALEUR DE CES IMMEUBLES NOTAMMENT EDIFICATION DE..
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
365.88 EUR
Adresse du siège
AV THEODORE AUBANEL 84500 BOLLENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOANNY JACQUES JEAN MARIE -
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Bollène
Nom, Prénom(s)
MARCHAND BERNARD ANDRE -
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Bollène
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1977
Siret
38271645400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES, MISE EN VALEUR DE CES IMMEUBLES NOTAMMENT EDIFICATION DE..
Autres Activités
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES, MISE EN VALEUR DE CES IMMEUBLES NOTAMMENT EDIFICATION DE..
Adresse
AV THEODORE AUBANEL
84500 , BOLLENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOLLENE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SUITE OBJET SOCIAL ET ACTIVITE EXERCEE : ...CONSTRUCTION NOUVELLE POUR TOUTES DESTINATIONS, TRANSFORMATION. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 365.88 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).