Entreprise : ID COM - SIREN 382 710 630
Identité
Dénomination
ID COM
SIREN (siège)
382 710 630
Date d'immatriculation au RNE
28/08/1991
Début d’activité
01/08/1991
Date de fin de la personne morale
27/08/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le négoce en gros de tous produits et matières premières, la fabrication de tous produits en sous-traitance, notamment en ASIE.
Code APE
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7 69570 DARDILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
MARKET MAKER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Dardilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38271063000031
Code APE
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le négoce en gros de tous produits et matières premières, la fabrication de tous produits en sous-traitance, notamment en ASIE.
Adresse
81 ANCIENNE ROUTE NATIONALE 7
69570 , DARDILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
02/01/2018
Siret
38271063000056
Code APE
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Adresse
6 RUE ULYSSE GAYON
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38271063000015
Code APE
741G
Adresse
76 RUE GREUZE
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1997
Siret
38271063000023
Code APE
514S
Adresse
11 RUE DU BEGUIN
69007 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
38271063000049
Nom commercial
IDCOM
Code APE
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Adresse
4 ALL DES SEQUOIAS
69760 , LIMONEST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC SANS SOUCI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54132
Date d'ajout
18/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/09/2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 18/03/2025, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/074202
Date d'ajout
04/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/09/2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 18/03/2025, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
22005
Date d'ajout
09/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/03/2024 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur La Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F24/024700
Date d'ajout
19/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18/03/2024 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 107 rue Servient 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur La Selarl BCM représentée par Maître Eric BAULAND ou Maître Alain NIOGRET 40 rue de Bonnel 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 24 Novembre 1997 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 76 rue Greuze 69100 VILLEURBANNE au 11 Rue du Béguin 69007 LYON à compter du 1er Août 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).