Entreprise : SARL ALLO SUD EST DEMENAGEMENTS - SIREN 382 702 298
Identité
Dénomination
SARL ALLO SUD EST DEMENAGEMENTS
SIREN (siège)
382 702 298
Date d'immatriculation au RNE
07/08/1991
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
12/08/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Déménagements, transports, garde meubles, location véhicules.
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU SORNIN 38360 SASSENAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
AUDITEO SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beaumont-lès-Valence
Dénomination
GUIGARD VEYRET SA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valence
Dénomination
PHOENIX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38270229800029
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Déménagements, transports, garde meubles, location véhicules.
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Autres Activités
DEMENAGEMENTS
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
5 RUE DU SORNIN
38360 , SASSENAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38270229800011
Code APE
602N
Adresse
3 RUE CDT GILOT
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/022529
Date d'ajout
02/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 07/02/2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Me Geoffroy Berthelot 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère. Date de cessation des paiements : 02/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt le 05 Août 1991 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 02 Août 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-Info : Fonds précédemment reçu en location gérance du 01.07.1991 au 01.03.2000 -DECLARATION MODIFICATIVE du 20 Décembre 2000 : Transfert du siège social et établissement principal de 3 Rue Commandant Gilot 38100 GRENOBLE à 5 Rue du Sornin 38360 SASSENAGE à compter du 10.08.2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).