Entreprise : SCI DE SEGUINOT - SIREN 382 701 282
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2022)
Dénomination
SCI DE SEGUINOT
SIREN (siège)
382 701 282
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1994
Date de fin de la personne morale
29/11/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5183.27 EUR
Adresse du siège
ZAC LA RONDE 69440 TALUYERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCASSE FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Le Val
Nom, Prénom(s)
DUCASSE VIRGINIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Papeete
Nom, Prénom(s)
DUCASSE LUDOVIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Monein
Nom, Prénom(s)
DUCASSE ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Vacquiers
Dénomination
SELARL AJ UP représentée en la personne de Maître Eric ETIENNE-MARTIN
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Chambéry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/1991
Siret
38270128200016
Code APE
702A
Adresse
43 B BD D ALSACE LORRAINE
64000 , PAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE HARMONIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/1994
Siret
38270128200024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location d'immeubles
Adresse
ZAC la Ronze
69440 , Taluyers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/048894
Date d'ajout
09/11/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/07/2016 - Siège de la liquidation : 12 Rue Louis Braille 42000 SAINT-ETIENNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor du Rhône du 19/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).