Entreprise : AUNIS SEVRES PEINTURES - SIREN 382 674 562
Identité
Dénomination
AUNIS SEVRES PEINTURES
SIREN (siège)
382 674 562
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1996
Date de fin de la personne morale
29/01/2095
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
135 AV WILLIAM PONTY 17300 ROCHEFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUTEAU CHRISTIANE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
ROCHEFORT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
38267456200022
Code APE
515F
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Peinture, papiers peints.. Vente en gros, demi-gros, détail, de peintures, papiers peints, revetements, sols et murs, décoration de la maison, outillage, ttes fournitures et matériaux connexes.
Adresse
135 AV 135 av. William Ponty
17300 , ROCHEFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1991
Siret
38267456200014
Code APE
515F
Adresse
PARC D ACTIVITES
79000 , BESSINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE LE BOIS CHAMAILLARD BA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/01/1996
Description
(Divers) Historique : NOM COMMERCIAL : A.S. PEINTURE A C/ 01.01.96 ANCIEN SIEGE PRECEDEMMENT A NIORT ZAE LE BOIS CHAMAILLARD, DEVIENT SECONDAIRE SUITE AU TRANSFERT. FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MR MOREAU R. DU 01.01.96 AU 31.12.96 RENOUVELABLE D'ANNE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION. A C/ 24.11.98 RADIATION DE L'ETS SECONDAIRE ZAC LE BOIS CHAMAILLARD BAT 3 79000 NIORT RCS NIORT 91 B 181
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFER A LA MOITIE DU CAPITAL - Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à MOITIE du capital social, suite à décision du 26/12/1998. CODE GAGI - Date de dissolution : 30/12/1999. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).