Entreprise : GFA DE FELON - SIREN 382 665 453
Identité
(Entreprise radiée le 09/02/2018)
Dénomination
GFA DE FELON
SIREN (siège)
382 665 453
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1991
Fermeture de l'établissement - 38266545300025
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2018
Fermeture de l'établissement - 38266545300017
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2015
Date de fin de la personne morale
26/07/2041
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
146650 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU CHENOIS 90110 FELON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATELAIN ELISABETH
Nom d'usage
FARQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Eteimbes
Nom, Prénom(s)
DE SARTIGES MARIE-THERESE
Nom d'usage
FARQUE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Felon
Nom, Prénom(s)
FARQUE EUGENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/1991
Siret
38266545300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété jouissance et administration immeubles à destination Agricole notamment à Felon et Eteimbes
Adresse
18 RUE 18 rue du Chenois
90110 , Felon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/08/1991
Siret
38266545300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DE L EGLISE
90110 , FELON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
714
Date d'ajout
09/02/2018
Description
Radiation du RCS le 09/02/2018 avec effet au 31/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
208
Date d'ajout
12/01/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/09/2017 Liquidateur : FARQUE Eugène Le siège de la liquidation est fixé à : 11 rue du Doyenné 71600 Paray-le-Monial Journal d'annonces légales : La terre de chez nous en date du 13/10/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).