Entreprise : DRACAR PRODUCTIONS - SIREN 382 654 002
Identité
Dénomination
DRACAR PRODUCTIONS
SIREN (siège)
382 654 002
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2011
Début d’activité
01/08/1991
Date de fin de la personne morale
01/02/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Production de films, édition, distribution achat vente cinéma TV et tous supports audiovisuels.
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
4 LD LA COMMANDERIE 28250 LA SAUCELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARCELES LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
La Saucelle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38265400200031
Nom commercial
DRACAR PRODUCTIONS
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Production de films, édition, distribution achat vente cinéma TV et tous supports audiovisuels.
Adresse
4 LD LA COMMANDERIE
28250 , LA SAUCELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/10/2006
Siret
38265400200023
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Activité principale
Production de films pour le cinéma
Adresse
68 RUE SINGER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1991
Siret
38265400200015
Code APE
921C
Adresse
205 SQ HENRI REGNAULT
92400 , COURBEVOIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR GAMBETTA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3304
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Radiation du RCS le 06/06/2017 avec effet au 09/05/2017 En date du 09/05/2017, le tribunal de commerce de CHARTRES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actifs et a ordonné sa radiation d'office.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7488
Date d'ajout
30/12/2013
Description
Application de la liquidation judiciaire simplifiée Par ordonnance en date du 30/12/2013, le Président du Tribunal de Commerce de Chartres décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société DRACAR PRODUCTIONS. Date d'effet : 30/12/2013
Numéro d'observation
6786
Date d'ajout
22/11/2013
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Par jugement rendu le 21/11/2013, le Tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de DRACAR PRODUCTIONS (SARL) suite au redressement judiciaire, A nommé SELARL "P.J.A." - 6/8, Rue du Docteur Maunoury - CS 20218 - 28008 CHARTRES CEDEX en qualité de liquidateur Et a maintenu la date de cessation des paiements. Date d'effet : 21/11/2013
Numéro d'observation
3141
Date d'ajout
28/05/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement en date du 23/05/2013, le Tribunal de Commerce de Chartres a renouvelé la période d'observation de la société DRACAR PRODUCTIONS jusqu'au 21/11/2013. A compter du 23/05/2013.
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
24/01/2013
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) Par jugement en date du 17/01/2013, le Tribunal de Commerce de Chartres a autorisé la poursuite de la période d'observation de la société DRACAR PRODUCTIONS jusqu'au 23/05/2013. A compter du 17/01/2013.
Numéro d'observation
6705
Date d'ajout
30/11/2012
Description
Ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire Par jugement en date du 29/11/2012 le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de DRACAR PRODUCTIONS La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 29/05/2011 a nommé ROBINET François en qualité de juge commissaire et HURON Alain en qualité de juge commissaire suppléant Me Guy PIERRAT 24, Rue Chanzy CS 20299 28008 CHARTRES CEDEX en qualité d'administrateur avec la mission définie à l'article L. 631-12 du Code de Commerce, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, et SELARL "P.J.A." 6/8, Rue du Docteur Maunoury CS 20218 28008 CHARTRES CEDEX en qualité de mandataire judiciaire. A compter du 29/11/2012
Numéro d'observation
1048
Date d'ajout
02/02/2011
Description
Report d'une inscription modificative après transfert du siège social : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Assemblée générale du 01/10/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte constitutif : au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 08/08/1991 sous le n° 17597 Publication : Les Petites Affiches du 22/07/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).