Entreprise : SCI LES COLVERTS - SIREN 382 639 607
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2023)
Dénomination
SCI LES COLVERTS
SIREN (siège)
382 639 607
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1991
Date de fin de la personne morale
04/08/2061
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
22 RUE D'INVAL 60240 COURCELLES-LES-GISORS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUVAL ROSELINE , MICHELE , JACQUELINE
Nom d'usage
CARPENTIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Courcelles les Gisors
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER MARIANNE , RAYMONDE , MARIE
Nom d'usage
CORDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Sotteville les Rouen
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER DIDIER , GEORGES , JOSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Courcelles les Gisors
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38263960700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 SEN DE LA POTERNE
60240 , COURCELLES-LES-GISORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2015
Siret
38263960700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
22 RUE D'INVAL
60240 , COURCELLES-LES-GISORS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de la liquidation le 13-02-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/04/2023
Description
Dissolution à compter de 12-02-2023, Journal publicateur : OISE HEBDO du : 19-04-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Transfert du siège social et établissement principal de COURCELLES LES GISORS (60240) - 14 sente(ier) de la Poterne, à COURCELLES LES GISORS (60240) - 22 rue d'Inval, à compter du 01/01/2015.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).