Entreprise : OUDART GESTION - SIREN 382 631 943
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2023)
Dénomination
OUDART GESTION
SIREN (siège)
382 631 943
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1991
Date de fin de la personne morale
05/08/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
16 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Brault NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Deschryver JEAN-BAPTISTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
Oudart JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NAMER JACQUELINE
Nom d'usage
ELI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Janik JEAN , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VERDIER PHILIPPE , ALAIN , LUCIEN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Nom, Prénom(s)
TIXIER BERNARD , JACQUES , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DUPONT GAEL , LUC , PASCAL , MARIE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE CHOLET FABRICE , CYRILLE , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cayla ARNAUD , MARCEL , FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Sevres
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
CABINET FOUCAULT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
Groupe La Française
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GROUPE CHOLET DUPONT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
38263194300059
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercialisation de produits gérés et le démarchage financier
Adresse
8 RUE DU CHATEAU TROMPETTE
33000 , BORDEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2010
Siret
38263194300067
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
10 RUE DE LA REPUBLIQUE
69001 , LYON 1ER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1990
Siret
38263194300042
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
10 A RUE DE LA PAIX
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1990
Siret
38263194300018
Code APE
652E
Adresse
10 RUE VOLNEY
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/10/1990
Siret
38263194300075
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
A TITRE PRINCIPAL TOUTES OPERATIONS DE GESTION, INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE, DE PORTEFEUILLE DE PRODUITS FINANCIERS, FRANCAIS ET ETRANGERS, POUR LE COMPTE DE TIERS ET TOUS LES ACTES DE DISPOSITION, D'ADMINISTRATION OU DE CONSERVATION ET TOUTES LES PRESTATIOONS QUE CETTE GESTION IMPLIQUE
Adresse
16 PL 16 place de la Madeleine
75002 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/1997
Siret
38263194300026
Code APE
652E
Adresse
12 RUE VOLNEY
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1998
Siret
38263194300034
Code APE
652E
Adresse
20 RUE DE LA PAIX
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33693
Date d'ajout
20/06/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par CHOLET DUPONT OUDART SA 16 place de la Madeleine 75008 Paris 340 412 063 Rcs Paris le 25-05-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B10383116
Date d'ajout
19/06/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par CHOLET DUPONT OUDART SA 16 place de la Madeleine 75008 Paris 340 412 063 Rcs Paris le 25-05-2023
Numéro d'observation
22504
Date d'ajout
11/06/2004
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
83979
Date d'ajout
31/10/1997
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE SCISSION : DENOMINATION SOCIETE VIA OUDART GESTION SA FORME JURIDIQUE SOCIETE ANONYME SIEGE SOCIAL 12 RUE DE VOLNEY 75002 PARIS RCS PARIS B 349 047 936
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).