Entreprise : SCI RUE PAGAN - SIREN 382 611 432
Identité
Dénomination
SCI RUE PAGAN
SIREN (siège)
382 611 432
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1991
Début d’activité
25/04/1991
Date de fin de la personne morale
31/07/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, DE CONSTRUCTION, D'ECHAN- GE, D'APPORT OU AUTREMENT.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3811.23 EUR
Adresse du siège
1 RUE JEAN MOULIN 29700 PLUGUFFAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BRAS YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
PLUGUFFAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1991
Siret
38261143200024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, DE CONSTRUCTION, D'ECHAN- GE, D'APPORT OU AUTREMENT.
Autres Activités
LA PROPRIETE, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE PEUT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, DE CONSTRUCTION, D'ECHAN- GE, D'APPORT OU AUTREMENT.
Adresse
1 RUE JEAN MOULIN
29700 , PLUGUFFAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1991
Siret
38261143200016
Code APE
702C
Adresse
55 B RUE JEAN JAURES
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2177
Date d'ajout
18/04/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 25/01/2007 : PARTANT : MENANT MICHEL, GÉRANT(E) PARTANT : GAUTIER SOPHIE, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. NOUVEAU : LE BRAS YVES, GÉRANT ASSOCIÉ TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 25/01/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 55B RUE JEAN JAURES - QUIMPER 29000 QUIMPER NOUVELLE ADRESSE : 1 RUE JEAN MOULIN 29700 PLUGUFFAN
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4474
Date d'ajout
02/09/2005
Description
Changement de gérant DESIGNATION DE MAITRE SOPHIE GAUTIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (ORD TGI QUIMPER DU 25/04/2003) Date d'effet : 25/04/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 25 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 811.23 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).