Entreprise : LIGNALPES - SIREN 382 598 266
Identité
Dénomination
LIGNALPES
SIREN (siège)
382 598 266
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1991
Début d’activité
01/06/1991
Date de fin de la personne morale
01/08/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transformation de bois brut, raboterie industrielle, production et fabrication de bois et matériaux.
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Capital social
886112 EUR
Adresse du siège
25 PL SAINT-MAURICE 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GRT CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marignier
Dénomination
GROUPE LALLIARD
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Faucigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38259826600015
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transformation de bois brut, raboterie industrielle, production et fabrication de bois et matériaux.
Adresse
25 PL SAINT-MAURICE
74800 , SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
38259826600023
Code APE
1610B - Imprégnation du bois
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Logistique, production, finition sur bois vernis.
Adresse
RUE DE L’INDUSTRIE
74800 , ETAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC INTERCOMMUNALE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003162
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes MR TRIAZ CHRISTIAN CCS EST PARTANT. MR BONAVENTURE JEAN-LOUIS NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. DECISION ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2008 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 25 JUILLET 2008 date d'effet : 23/06/2008
Numéro d'observation
F07/002420
Date d'ajout
20/07/2007
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes MR RUBIN-DELANCHY LILIAN CCS EST PARTANT IL EST REMPLACE PAR MR TRIAZ CHRISTIAN. DECISION AG EN DATE DU 27 JUIN 2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : ECO DES PAYS DE SAVOIE EN DATE DU 13 JUILLET 2007 date d'effet : 27/06/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- ANCIENNE DENOMINATION : LALLIARD RABOTERIE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).