Entreprise : MOREX TECHNOLOGIES FRANCE SAS - SIREN 382 596 047
Identité
Dénomination
MOREX TECHNOLOGIES FRANCE SAS
SIREN (siège)
382 596 047
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1991
Date de fin de la personne morale
03/10/2090
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
762245 EUR
Adresse du siège
49 RTE PRINCIPALE DU PORT 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT G2 CE 126
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESSE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
WENG CHING-HSIANG
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Deuil-la-Barre
Nom, Prénom(s)
GONDON BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/07/1991
Siret
38259604700029
Code APE
518J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Importation et exportation des matériels français Et/ou étrangers de hautes technologies
Adresse
49 RTE Bâtiment G2-Ce126 49 Route Principale du
92631 , Gennevilliers Cedex - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Port
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
65398
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65398
Date d'ajout
31/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31/10/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 31/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/05/2010
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 5 mai 2010 , confirme le jugement rendu le 1er décembre 2009 sauf en ce qui concerne la durée de la mesure d'interdiction de gérer et le montant de la condamnation prononcée par application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Prononce à l'égard de M. Ching-Hsiang WENG né le 7 mars 1956 à TAIPEI(CHINE) une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre années, par application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/11/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 07/11/2006 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2006J00877 , date de cessation des paiements le 08/05/2005 , désigne juge commissaire M. DERRE Jacques , liquidateur SCP B.T.S.G. mission conduite par Me SENECHAL 3-5-7 Avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/2001
Description
Montant exact du capital suite a la conversion en euros : 762 245,09 euros
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/10/1991
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).