Entreprise : PLAISIR DU JARDIN - SIREN 382 595 007
Identité
Dénomination
PLAISIR DU JARDIN
SIREN (siège)
382 595 007
Date d'immatriculation au RNE
01/08/1991
Date de fin de la personne morale
31/07/2090
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
81 RUE DES FONTAINES 60600 CLERMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUINARD MARTINE
Nom d'usage
GORENFLOT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Agnetz
Nom, Prénom(s)
KLOZIK ANNIE , ROSELINE
Nom d'usage
CORDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Fitz-James
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/02/1991
Siret
38259500700016
Code APE
524X
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Graineterie, grains, fleurs, articles de peche, vannerie, jardinage, service après vente, pépinière, fagots, poterie, oeufs, volailles
Adresse
81 RUE DES FONTAINES
60600 , CLERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
11/12/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 04/10/2017, la SCP LEBLANC LEHERICY HERMONT, en la personne de Me LEHERICY Philippe remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 14 /06/2005 ouvrant une procédure de liquidation judi ciaire. Cessation des paiements en date du 01/01/2 005. Juge Commissaire : M HATCHIGUIAN Jules Liquid ateur : ME LEBLANC Geneviève 105, rue Henri Pauque t 60100 CREIL - Cessation d'activité de plein droi t à la date dudit jugement.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/05/2005
Description
Le 04/05/2005, au greffe du tribunal de Commerce d e BEAUVAIS, la société a déclaré avoir cessé ses p aiements le 01/01/2005.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/08/1991
Description
Observations concernant l'établissement situé 81 r ue des Fontaines 60600 Clermont : - Publication de la cession : Picardie la Gazette du 26 mars 1991 - ancien propriétaire : Mr Jean-Pierre ROCHEBOUET
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).