Entreprise : SOC ACIDES AMINES PRODUITS PAR HYDROLYSE - SIREN 382 590 818
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2021)
Dénomination
SOC ACIDES AMINES PRODUITS PAR HYDROLYSE
Sigle
SAAPHY
SIREN (siège)
382 590 818
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1994
Début d’activité
08/09/1994
Date de fin de la personne morale
03/08/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Production et distribution d'acides aminés et toutes opérations se rapportant à la recherche, la production, la distribution, l'ingénierie de produits chimiques, biochimiques, pharmaceutiques.
Code APE
241G
Code APRM
2059ZZ - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Capital social
2744082.31 EUR
Adresse du siège
2 RUE ALBIN HALLER 86000 POITIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUROC-DANNER MONIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
LENFANT JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Rochechouart
Nom, Prénom(s)
GONFREVILLE MONIQUE , ODETTE
Nom d'usage
FLORK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Chamalières
Nom, Prénom(s)
FERRY NICOLAS , MARIE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
DEKEYSER JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Chamalières
Nom, Prénom(s)
EUROP AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
EWRARD ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Paris 7eme
Nom, Prénom(s)
ORTUN JOSE , FELIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Paris
Établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/1994
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
08/09/1994
Siret
38259081800045
Code APE
241G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Production et distribution d'acides aminés et toutes opérations se rapportant à la recherche, la production, la distribution, l'ingénierie de produits chimiques, biochimiques, pharmaceutiques.
Adresse
2 RUE 2 Rue Albin Haller Centre d'Affaires République 2
86000 , Poitiers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/03/1991
Siret
38259081800029
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACIDES AMINES (PRODUCTION ET DISTRIBUTION)
Autres Activités
ACIDES AMINES (PRODUCTION ET DISTRIBUTION)
Code APRM
2059ZZ - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Adresse
RTE DE PORNIC
44580 , FRESNAY EN RETZ
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/03/1991
Siret
38259081800011
Origine du fonds
Autre
Activité principale
PRODUCTION DISTRIBUTION D'ACIDES AMINES TTS OPERATIONS SERAPPORTANT A LA RECHERCHE PRODUCTION DISTRIBUTIONINGENIERIE DE PRODUITS CHIMIQUES BIOCHIMIQUES PHARMACEUTIQ
Autres Activités
PRODUCTION DISTRIBUTION D'ACIDES AMINES TTS OPERATIONS SERAPPORTANT A LA RECHERCHE PRODUCTION DISTRIBUTIONINGENIERIE DE PRODUITS CHIMIQUES BIOCHIMIQUES PHARMACEUTIQ
Code APRM
2059ZZ - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Adresse
6 R LINCOLN
75008 , PARIS 8
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/12/1994
Description
: Par jugement en date du 19/10/1994, le Tribunal de Commerce de Nantes ouvre une procédure de Redres- sement Judiciaire (régime simplifié) à l'encontre de la société. Juge commissaire : Mr DUFLOS, Administrateur : Me COLLET Patrick 25 bd Gabriel Guist'hau 44000 Nantes. Les déclarations de créan- ces sont à adresser, dans les 2 mois de l'inser- tion à paraitre au Bodacc, au représentant des créanciers : Me MAURAS Jean Luc 6 Place Viarme 44046 NANTES CEDEX 01 Par jugment en date du 14.12.1994, le TC de NANTES prononce la liquidation judiciaire de la Société. Date de cessation des paiements : 24.04.1994. Juge ge commissaire : Mr DUFLOS Gérard. Liquidateur : Me MAURAS Jean-Luc 6 Place Viarme 44046 NANTES CE- DEX 01.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/12/1994
Description
Historique des observations depuis le 16/12/1994 : Dépot constitutif : Greffe du Tribunal de Commerce de Paris du 08.07.1991 n° 010680, journal Les Pe- tites Affiches du 08.07.1991 Transfert : Greffe du Tribunal de Commerce de Poi- tiers du 16.12.1994, La Vienne Rurale du 07.10.94 et additif du 18.11.1994 Ets secondaire(s) sis hors ressort : - RCS Nantes 91 B 1357
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).