Entreprise : SEBCA - SIREN 382 589 687
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2017)
Dénomination
SEBCA
SIREN (siège)
382 589 687
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1991
Fermeture de l'établissement - 38258968700013
- Date d'effet de la fermeture : 28/09/2017
Date de fin de la personne morale
23/07/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
45734 EUR
Adresse du siège
RUE DES ENTREPRISES 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOURLAVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUTTEVILLE SEBASTIEN , HENRI , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Neville sur Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/1991
Siret
38258968700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion des immeubles composant son patrimoine
Adresse
RUE rue des Entreprises
50110 , Cherbourg-en-Cotentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tourlaville
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2677
Date d'ajout
02/11/2017
Description
Radiation du RCS le 02/11/2017 avec effet au 28/09/2017 L'agriculteur normand en date du 02/11/2017 - PV AGE en date du 16/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2657
Date d'ajout
02/11/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/09/2017 Liquidateur : Mr HOUTTEVILLE Sébastien Le siège de la liquidation est fixé à : rue des Entreprises - Tourlaville 50110 Cherbourg en cotentin Journal d'annonces légales : L'agriculteur normand en date du 19/10/2017 - PV AGE en date du 28/09/2017
Numéro d'observation
317
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Par ordonnance du président en date du 27/01/2016, il a été désigné Mr HOUTTEVILLE Sébastien en qualité de mandataire ad'hoc
Numéro d'observation
1134
Date d'ajout
04/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du : 28/05/2009. Démission de Mme Nathalie LEJETTE. AGE du 28/05/2009. LA MANCHE LIBRE du 13/06/2009.
Numéro d'observation
2951
Date d'ajout
09/11/2004
Description
CO-GERANTE : MME LEJETTE NATHALIE EPOUSE HOUTTEVILLE - PV AGO DU 30/10/04 - LA GAZETTE DE LA MANCHE DU 10/11/04 Date d'effet : 30/10/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).