Entreprise : SCI DU CAP L - SIREN 382 588 408
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2021)
Dénomination
SCI DU CAP L
SIREN (siège)
382 588 408
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1991
Date de fin de la personne morale
30/07/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100250.47 EUR
Adresse du siège
23 RUE BUFFON 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOURISSAT DIDIER , MARIE-JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
STRIFFLING IVAN , MARIE , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Bretigny
Nom, Prénom(s)
VIARD MAEL , JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
MISSEREY HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
SAINT LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
SCI ONCLE JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/1991
Siret
38258840800015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion et administration de biens et droits immobiliers situés à Quetigny (21) 2 rue du cap vert, et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
23 RUE 23 rue Buffon
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17142
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2021, liquidateur : NOURISSAT Didier Marie-Joseph, siège de la liquidation : 23 Rue Buffon 21000 Dijon, parution de la publicité légale : Le Journal du Palais Tarn-et-Garonne paru le 13/09/2021
Numéro d'observation
15605
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 657 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 100 250.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).