Entreprise : SA AQUA BOIS - SIREN 382 493 393
Identité
Dénomination
SA AQUA BOIS
Sigle
AQUA BOIS
SIREN (siège)
382 493 393
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1991
Date de fin de la personne morale
22/07/2090
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
ZA LA CROIX ROUGE 22300 PLOUMILLIAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONSTANTIEN ANNE-MARIE , MARCELLE , SUZANNE
Nom d'usage
LASSALLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Tréduder
Nom, Prénom(s)
LE GALL JACQUES
Nom d'usage
LE GALL
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
LE VIEUX MARCHE
Nom, Prénom(s)
MASSEBIAU ALAIN
Nom d'usage
MASSEBIAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
TREDUDER
Nom, Prénom(s)
GAUTIER YANN
Nom d'usage
GAUTIER
Qualité
Administrateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
TREGASTEL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/06/1991
Siret
38249339300013
Nom commercial
AQUA BOIS
Enseigne
AQUA BOIS
Code APE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AMEUBLEMENT ET DECORATION
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
ZA LA CROIX ROUGE
22300 , PLOUMILLIAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1998
Siret
38249339300021
Enseigne
TEISSERE CUISINES ET BAINS
Code APE
524J
Adresse
BD LA FAYETTE
22300 , LANNION - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11000
Date d'ajout
16/07/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10126
Date d'ajout
25/11/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 08/11/2019 Liquidateur : LASSALLE Anne-Marie Marcelle Suzanne Le siège de la liquidation est fixé à : 5 Guen Ar Lein 22310 Tréduder Journal d'annonces légales : LE PENTHIEVRE en date du 21/11/2019
Numéro d'observation
4234
Date d'ajout
12/06/2018
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/04/2018, la SAS DAVID-GOIC et ASSOCIES prise en la personne de Me Daniel DAVID A ETE DESIGNEE MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE Maître Daniel DAVID
Numéro d'observation
1031
Date d'ajout
03/02/2017
Description
EN DATE DU 01/02/2017, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE ST BRIEUC A PRONONCE LA CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE AQUA BOIS (SAS), A NOMME : - Maître Daniel DAVID - 45, Rue Lafayette - Immeuble Le Sequoia - BP 4240 - 22042 ST BRIEUC CEDEX 2, COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 18/02/2017
Numéro d'observation
6505
Date d'ajout
02/09/2016
Description
EN DATE DU 31/08/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE AQUA BOIS (SAS) , ET A DESIGNE : - MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître Daniel DAVID - 45, Rue Lafayette - Immeuble Le Sequoia - BP 4240 - 22042 ST BRIEUC CEDEX 2, A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 01/05/2016 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
910
Date d'ajout
27/03/2008
Description
- NOMINATION DE LA SOCIETE MGA AUDIT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR GOURITEN MICHEL, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT - NOMINATION DE MME JEZEQUEL JOSELINE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR COSQUER PIERRE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT PUBLICITE FAITE DANS LE PENTHIEVRE DU 13.03.2008 DEPOT AU GREFFE LE 27.03.2008 SOUS LE N° 08A/441 Date d'effet : 29/02/2008
Numéro d'observation
1267
Date d'ajout
09/06/2004
Description
DESIGNATION DE MR MICHEL GOURITEN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR PHILIPPE LEMAITRE, PARTANT. PUBLICITE FAITE DANS LE TREGOR DU 03.06.2004. DEPOT AU GREFFE LE 09.06.2004 N° A645/2004. Date d'effet : 27/02/2004
Numéro d'observation
462
Date d'ajout
14/03/2001
Description
A COMPTER DU 29.12.2000 : DEMISSION DE MME BORGNE MARIE PIERRE EN QUALITE DE DIRECTRICE GENERALE DESIGNATION DE MR GAUTIER YANN EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 29.12.2000 : DEMISSION DE MME BORGNE MARIE PIERRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DESIGNATION DE MR GAUTIER YANN EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. PUBLICITE FAITE DANS LE PETIT BLEU DU 22.02.2001 DEPOT AU GREFFE LE 14.03.2001 N° A260/2001.
Numéro d'observation
301
Date d'ajout
14/02/2001
Description
A COMPTER DU 01.01.2001, VENTE DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A LANNION, 8 BD LAFAYETTE, AYANT POUR ENSEIGNE "TEISSEIRE CUISINES ET BAINS" ET POUR ACTIVITES : CUISINES ET SALLE DE BAINS, AU PRIX STIPULE DE 60 000.00 FRANCS A LA SARL BORGNE MP. LES OPPOSITIONS SERONT RECUES AU CABINET FAGON ET COUANON, AVOCATS A MORLAIX, 22 PLACE DES OTAGES, PUBLICITE FAITE DANS LE PETIT BLEU DU 01.02.2001.
Numéro d'observation
1679
Date d'ajout
24/10/2000
Description
A COMPTER DU 22 MAI 2000, DEPART DE MR MASSEBIAU ALAIN EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, NOMINATION DE MR LE GALL JACQUES EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET NOMINATION DE MME BORGNE MARIE-PIERRE NEE ABGRALL EN QUALITE DE DIRECTRICE GENERALE. PUBLICITE FAITE DANS LE PETIT BLEU LE 29 JUIN 2000. DEPOT AU GREFFE LE 16 OCTOBRE 2000 N° A798/2000.
Numéro d'observation
1939
Date d'ajout
12/11/1998
Description
A COMPTER DU 1 NOVEMBRE 1998 OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SUR CREATION A BD LAFAYETTE 22 300 LANNION SOUS L'ENSEIGNE : TEISSERE CUISINES ET BAINS
Numéro d'observation
1053
Date d'ajout
10/06/1993
Description
LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 27/07/92 DEPOT AU GREFFE DU 10 JUIN 1993 N°465
Numéro d'observation
1054
Date d'ajout
10/06/1993
Description
DEPART DE MME LASSALLE ANNE MARIE ADMINISTRATEUR NOMINATION DE MME LE GALL MARIE NOELLE ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 30/04/93 DEPOT AU GREFFE DU 10 JUIN 1993 N°466 PUBLICITE LA PRESSE D'ARMOR DU 8 MAI 1993
Numéro d'observation
184
Date d'ajout
28/01/1993
Description
MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIEN MENTION : MR IAUCH PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MR LE GALL ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL MME ANNE MARIE LASSALLE ADMINISTRATEUR NOUVELLE MENTION MR MASSEBIAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR IAUCH DEPOTS AU GREFFE DU 28.01.93 SOUS LES N° 82 ET 83. PUBLICITE LE TREGOR DU 8 AOUT 1992.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
03 2016-08-31 REDRESSEMENT JUDICIAIRE GREFFE DE ST BRIEUC SAINT-BRIEUC MAITRE DAVID;08 2016-10-19 AUTORISAT. DE POURSUITE DE L'ACTIVITE GREFFE DE ST BRIEUC SAINT-BRIEUC MAITRE DAVID
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).