Entreprise : GFA CHARTIER - SIREN 382 487 759
Identité
Dénomination
GFA CHARTIER
SIREN (siège)
382 487 759
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1991
Début d’activité
01/06/1991
Date de fin de la personne morale
12/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Exploitation production vente par les associés de tous les biens agricoles apportés par eux, achetés ou pris à bail ou mis à la disposition de la société.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
357675 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU FOUR 02250 ERLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARTIER ERIC , ETIENNE , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Erlon
Nom, Prénom(s)
HAUSSY CORINNE
Nom d'usage
CHARTIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Erlon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38248775900013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation production vente par les associés de tous les biens agricoles apportés par eux, achetés ou pris à bail ou mis à la disposition de la société.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
6 RUE DU FOUR
02250 , ERLON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/01/2003
Description
--- A COMPTER DU 06.12.02, MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL . L'EXERCICE SOCIAL S'EXERCERA DESORMAIS DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE (AU LIEU PRECEDEMMENT DU 01 JUILLET AU 30 JUIN) PICARDIE LA GAZETTE DU 01.01.03
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/02/2002
Description
--- A COMPTER DU 23.01.02, REDUCTION ET CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 4.769.000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 357.675 EUROS A COMPTER DU 23.01.02, NOMINATION DE M.PHILIPPE CHARTIER EN QUALITE DE CO-GERANT, AVEC MME MARIE CLAIRE DE BESOMBES DEJA EN PLACE PICARDIE LA GAZETTE DU 06.02.02
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/08/1996
Description
--- A COMPTER DU 01.07.96, AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 1.599.000F, AFIN DE LE PORTER A 4.769.000F A COMPTER DU 01.07.96, TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE A COMPTER DU10.06.96, DEMISSION DE M.ERIC CHARTIER DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT PICARDIE LA GAZETTE DU 16.07.96
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/09/1991
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 616 le 13/09/1951 --- Publicité au Journal : PICARDIE LA GAZETTE --- Parution au Jou rnal le 25/06/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).