Entreprise : GAEC BERNASQUE - SIREN 382 428 597
Identité
Dénomination
GAEC BERNASQUE
SIREN (siège)
382 428 597
Date d'immatriculation au RNE
15/07/1991
Début d’activité
15/06/1991
Date de fin de la personne morale
14/07/2041
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation de tous biens agricoles
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
64570 ARAMITS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIS BERNASQUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIGUE BENJAMIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1999
Commune de résidence
Aramits
Nom, Prénom(s)
ROUSSEU MICHELE , ANDREE
Nom d'usage
BIGUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Aramits
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/1991
Siret
38242859700019
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de tous biens agricoles
Autres Activités
Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
64570 , ARAMITS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIS BERNASQUE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
294
Date d'ajout
24/04/2003
Description
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 23/12/2002 la collectivité des associés a pris acte de la démission de Mr Célestin bigue de ses fonctions de Co-Gerant Date d'effet : 01/12/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).