Entreprise : CASEC CRTI - SIREN 382 389 211
Identité
Dénomination
CASEC CRTI
SIREN (siège)
382 389 211
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1991
Date de fin de la personne morale
09/07/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZA LA MONTGERVALAISE 35520 LA MEZIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAVO NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Cenon
Nom, Prénom(s)
GRANGER JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
GUIRALOU-GAY JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
PEAN CLAUDE , MICHEL , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
PEAN ERIC , JEAN , CLAUDE , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Bazas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38238921100022
Enseigne
CASEC CRTI
Code APE
723Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
commercialisation de produits informatiques, procédés, produits techniques, études, analyses, programmation et exploitation (début : 01.10.1995)
Adresse
ZA LA MONTGERVALAISE
35520 , LA MEZIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/09/1996
Description
: JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX DU 21.08.1996 PRONONCANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE FIXANT PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 12.08.1996 NOMMANT M. CAZAUX PIERRE, JUGE COMMISSAIRE NOMMANT ME SAUTAREL Gilles, résidence rivière, 34 RUE DE MACAU A BORDEAUX, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, AVEC LA MISSION DE ASSISTANCE NOMMANT SCP RENE MAYON ET LAURENT MAYON, 39 COURS GEORGES CLEMENCEAU, 33000 BORDEAUX, REPRESENTANT DES CREANCIERS.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/06/1996
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 26/06/1996.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/07/1991
Description
Historique des observations depuis le 10/07/1991 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.04.1991 AU 01.10.1995, MONTGERMONT, 13 RUE JEAN JAURES.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 01/04/1997. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé ZA la Montgervalaise 35520 La Mézière : Observation depuis le 10/07/1991 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.04.1991 AU 01.10.1995, MONTGERMONT, 13 RUE JEAN JAURES, CREATION, TRANSFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).