Entreprise : DOMAS ARCHITECTEURS SARL - SIREN 382 322 899
Identité
Dénomination
DOMAS ARCHITECTEURS SARL
SIREN (siège)
382 322 899
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1991
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
27/06/2021
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Cabinet d'architecture
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE SAINT-CYR 69009 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOMAS FRANCOISE
Nom d'usage
DOMAS CHOLLET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Couzon-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
DOMAS PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Poleymieux-au-Mont-d'Or
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38232289900024
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Cabinet d'architecture
Adresse
20 RUE DE SAINT-CYR
69009 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38232289900016
Code APE
742A
Adresse
15 RUE BANCEL
69007 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/055588
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/11/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/055647
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 08/11/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/044928
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/11/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VERGÉ Jean-Paul. Juge commissaire suppléant : Madame MONNOT Chantal. Liquidateur-judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 15/10/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 25 Avril 1996 Continuation de l'activité de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. Délibération du 06/03/96 DECLARATION MODIFICATIVE du 28 Juillet 1999 Transfert du siège social et de l'établissement principal du 15 rue Bancel 69007 69007 LYON au 20 Rue de St Cyr 69009 LYON à compter 15/05/1999.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).