Entreprise : SCI DES BUREAUX ETC BIS - SIREN 382 297 976
Identité
(Entreprise radiée le 06/10/2021)
Dénomination
SCI DES BUREAUX ETC BIS
SIREN (siège)
382 297 976
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1991
Date de fin de la personne morale
02/07/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
23 RUE BUFFON 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOURISSAT DIDIER , MARIE-JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
NOURISSAT LAETITIA , MONIQUE
Nom d'usage
GOURD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Lyon 02
Nom, Prénom(s)
MISSEREY HUGUES , MARIE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
NOURISSAT VALERIE , MONIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
NOURISSAT MARJOLAINE
Nom d'usage
GONTHIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
STRIFFLING IVAN , MARIE , EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Bretigny
Nom, Prénom(s)
NOURISSAT CLEMENCE , MARIE , MONIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
VIARD MAEL , JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
SAINT LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/06/1991
Siret
38229797600013
Code APE
702C
Adresse
5 ALL DES CORVEES
21240 , TALANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/06/1991
Siret
38229797600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété par tous biens et droits immobiliers quelconques, en France et à l'étranger tels que, par exemple, achat ou location d'immeubles, bâtis ou non, construction d'immeubles. La gestion d'un patrimoine immobilier, l'exploitation, la mise en valeur par tous procédés, la location, la sous location.
Adresse
23 RUE 23 rue Buffon
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17202
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15606
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/07/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2021, liquidateur : NOURISSAT Didier, Marie-Joseph, siège de la liquidation : 23 Rue Buffon 21000 Dijon, parution de la publicité légale : Le Journal du Palais Tarn-et-Garonne paru le 13/09/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).