Entreprise : SCI SAINT-CLAIR - SIREN 382 281 301
Identité
Dénomination
SCI SAINT-CLAIR
SIREN (siège)
382 281 301
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1991
Début d’activité
11/12/2023
Date de fin de la personne morale
30/06/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
198671.56 EUR
Adresse du siège
62 CRS ALBERT MANUEL 14600 HONFLEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUVIER PASCALE , SIMONE , BRIGITTE
Nom d'usage
MORGAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Fiquefleur Equainville
Nom, Prénom(s)
MORGAND PAUL , GEORGES , CLAUDE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Fiquefleur Equainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/2023
Siret
38228130100020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
62 CRS ALBERT MANUEL
14600 , HONFLEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2571
Date d'ajout
24/12/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/09/2007 : Nouveau : MORGAND Marie-Bernadette Geneviève Emilie, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : MORGAND Paul Georges Claude Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : MORGAND Claude Yves Georges Eugène, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : MORGAND Pascale Simone Brigitte, GÉRANT(E) devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 303 200.00 FRF nouveau montant : 198 671.56 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).