Entreprise : LA COMTADINE - SIREN 382 280 238
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2020)
Dénomination
LA COMTADINE
SIREN (siège)
382 280 238
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1991
Fermeture de l'établissement - 38228023800017
- Date d'effet de la fermeture : 06/08/2020
Date de fin de la personne morale
11/08/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
25916.33 EUR
Adresse du siège
SAINTE CROIX 84260 SARRIANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARRIANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RISUENO SOPHIE
Nom d'usage
THENOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
SARRIANS
Nom, Prénom(s)
RISUENO CORINNE
Nom d'usage
ROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
CARPENTRAS
Nom, Prénom(s)
RISUENO VINCENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
SARRIANS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38228023800017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ET/OU CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES EN VUE DE LEUR GESTION.
Adresse
SAINTE CROIX
84260 , SARRIANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARRIANS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17358
Date d'ajout
06/08/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 06/08/2020 avec effet au 06/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3883
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INSCRIPTION MODIFICATIVE No876 EN DATE DU 18/02/1993: AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 150 000 F. IL S'ELEVE DONC DE 20 000 F A 170 000 F A COMPTER DU 04/05/1992. AGE DU 04/05/1992. DEPOT No500 DU 18/02/1993. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 170 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 25 916.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).