Entreprise : SCI MA-RA - SIREN 382 269 462
Identité
Dénomination
SCI MA-RA
SIREN (siège)
382 269 462
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1991
Début d’activité
31/12/1990
Date de fin de la personne morale
23/06/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis administation et exploitation de biens sociaux
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
168364.69 EUR
Adresse du siège
54 RTE DU MANERIC 44740 BATZ-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KERMOISAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHE GWENAEL , CHRISTIAN , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
MAHE MIKAEL , RENE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Batz-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1990
Siret
38226946200026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis administation et exploitation de biens sociaux
Autres Activités
gestion immobilière acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis administation et exploitation de biens sociaux
Adresse
54 RTE DU MANERIC
44740 , BATZ-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KERMOISAN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/1990
Siret
38226946200018
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE BENJAMIN LE TILLY
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/05/2008
Description
9300200805202250 ****** Modification de la gérance ****** Transfert siège social Date d'effet de la formalité : 27/2/2008 Ancien gérant : MAHE Bernard Nouveaux co-gérants : MAHE Mikaël & MAHE Gwénaël ... ancien siège social : 8 rue Benjamin Letilly 44350 GUERANDE ... nouveau siège social : 54 rte du Manérik Kermoisan 44740 BATZ SUR MER
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).