Entreprise : EARL DE MAS MARCOU LE BAS - SIREN 382 264 760
Identité
Dénomination
EARL DE MAS MARCOU LE BAS
SIREN (siège)
382 264 760
Date d'immatriculation au RNE
03/07/1991
Début d’activité
01/05/1991
Date de fin de la personne morale
02/07/2031
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
95829.45 EUR
Adresse du siège
MAS MARCOU 12450 FLAVIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAYRIGUES DANIEL , MARCEL , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Flavin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38226476000010
Code APE
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage d'ovins et de caprins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
MAS MARCOU
12450 , FLAVIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
585
Date d'ajout
14/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 14/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2154
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2018 Liquidateur : CHAYRIGUES Daniel Marcel André Le siège de la liquidation est fixé à : Mas Marcou 12450 Flavin Journal d'annonces légales : LE BULLETIN D'ESPALION en date du 15/11/2018
Numéro d'observation
439
Date d'ajout
18/02/1998
Description
Transformation de gaec en earl à compter du 01/01/98 ((age du 31/12/97)
Numéro d'observation
955
Date d'ajout
28/04/1997
Description
(Divers) - Décès de Mr Chayrigues Marcel le 29/08/96 - démission de MME Chayrigues née rames marie-louise de ses fonctions d'associée gérante à compter du 10/02/97 (age du 31/03/97)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 628 600.00 FRF nouveau montant : 95 829.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).