Entreprise : PRINGY MATERIAUX INDUSTRIE - SIREN 382 259 257
Identité
Dénomination
PRINGY MATERIAUX INDUSTRIE
Sigle
PMI
SIREN (siège)
382 259 257
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1991
Date de fin de la personne morale
20/06/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8384.7 EUR
Adresse du siège
23 AV DE FONTAINEBLEAU 77310 PRINGY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUIS AMEDEE GIOVANNI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Saint-Fargeau-Ponthierry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/06/1991
Siret
38225925700014
Code APE
515F
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE DE MATERIAUX DESTINES A L'INDUSTRIE ET BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS.
Adresse
23 AV 23 Avenue DE FONTAINEBLEAU
77310 , Pringy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
17/10/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 17/10/2005 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/10/2005
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
28/01/2005
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/01/2005 nommant M JUDE Pierre en qualité de Juge Commissaire remplaçant
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/10/2002
Description
: Remplacement Juge Commissaire Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 23/09/2002 nommant M SCIALOM en qualité de Juge Commissaire suppléant Remplacement Juge Commissaire Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 23/09/2002 nommant M COULET Robert en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
25/02/1997
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 24/02/1997 nommant Monsieur ANDRASEK PAUL en qualité de Juge Commissaire Remplacant
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
11/02/1997
Description
: Par arrêt en date du 11/02/1997, la Cour d'Appel de PARIS confirme le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 19/12/1994, ayant prononcé la faillite personnelle de Monsieur TUIS Amedeo.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/12/1996
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 16/12/1996 nommant Monsieur GHASSOUL Said en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/01/1993
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 18/01/1993 prononçant la liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'à la reprise du fond de commerce dans un délai maximum de trois mois Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77007 MELUN CEDEX
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/11/1992
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/11/1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE PAR EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LA SARL SAINT FARGEAU BATIMENT
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/06/1991
Description
Historique des observations depuis le 21/06/1991 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S&M
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 18/01/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).