Entreprise : SCI FOYER DE VIE MARIE MARTHE - SIREN 382 255 891
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2019)
Dénomination
SCI FOYER DE VIE MARIE MARTHE
SIREN (siège)
382 255 891
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1991
Fermeture de l'établissement - 38225589100014
- Date d'effet de la fermeture : 13/02/2018
Fermeture de l'établissement - 38225589100022
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2018
Date de fin de la personne morale
25/06/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
7 AV DES THERMES 63400 CHAMALIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE MONTJOLY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIERE CATHERINE , FRANCOISE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Chamalieres
Nom, Prénom(s)
RAVET NOELLE , MARIE , ETIENNETTE , JOSEPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
La Roche Blanche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/05/1991
Siret
38225589100014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, administration, exploitation, location d'immeubles notamment à Mozac - 2 place Camille Rigal.
Adresse
2 PL 2 place Camille Rigal
63200 , Mozac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/02/2018
Siret
38225589100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 AV DES THERMES
63400 , CHAMALIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE MONTJOLY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2391
Date d'ajout
22/02/2019
Description
Radiation du RCS le 22/02/2019 avec effet au 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1214
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/07/2018 Liquidateur : MATHIERE Catherine Françoise Le siège de la liquidation est fixé à : 7 avenue des Thermes - Résidence Montjoly 63400 Chamalieres Journal d'annonces légales : LE SEMEUR HEBDO en date du 25/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du Décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 Ancien montant : 12 000 FRF - Nouveau montant : 1 829.39 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).