Entreprise : M.C.B. SCI - SIREN 382 227 023
Identité
Dénomination
M.C.B. SCI
SIREN (siège)
382 227 023
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
03/05/1991
Date de fin de la personne morale
31/12/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Toutes acquisitions mobilières ou immobilières, en France ou à l'Etranger, leur prise à bail, concession ou location, leur gestion au mieux des intérêts sociaux, ainsi que toutes recherches, études et travaux s'y rapportant.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA VICTOIRE 61410 LA FERTE MACE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET RUE JULES DAVOUST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BHALAT-ZINGA SANDRINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
BOURIEL ROMAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Paris 17
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/05/1991
Siret
38222702300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Toutes acquisitions mobilières ou immobilières, en France ou à l'Etranger, leur prise à bail, concession ou location, leur gestion au mieux des intérêts sociaux, ainsi que toutes recherches, études et travaux s'y rapportant.
Autres Activités
Toutes acquisitions mobilières ou immobilières, en France ou à l'Etranger, leur prise à bail, concession ou location, leur gestion au mieux des intérêts sociaux, ainsi que toutes recherches, études et travaux s'y rapportant.
Adresse
1 RUE DE LA VICTOIRE
61410 , LA FERTE MACE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET RUE JULES DAVOUST
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de Flers a été rattaché au Tribunal de Commerce de Condé sur Noireau par le Décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 270 000.00 FRF nouveau montant : 41 161.23 EUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).