Entreprise : SCI DES BORDES - SIREN 382 215 267
Identité
(Entreprise radiée le 01/07/2019)
Dénomination
SCI DES BORDES
SIREN (siège)
382 215 267
Date d'immatriculation au RNE
24/06/1991
Fermeture de l'établissement - 38221526700016
- Date d'effet de la fermeture : 20/04/2019
Date de fin de la personne morale
23/06/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES BORDES 72320 GREEZ-SUR-ROC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BINET JEAN-PAUL , RENE , EDOUARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Gréez sur roc
Nom, Prénom(s)
LEGRET SYLVIE , IDA , MARTHE
Nom d'usage
BINET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Gréez sur roc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/04/1991
Siret
38221526700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES BORDES
72320 , GREEZ-SUR-ROC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7254
Date d'ajout
01/07/2019
Description
Radiation du RCS le 01/07/2019 avec effet au 25/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7116
Date d'ajout
26/06/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/04/2019 Liquidateur : BINET Jean-Paul, René, Edouard Le siège de la liquidation est fixé à : les Bordes 72320 Gréez sur roc Journal d'annonces légales : Les Alpes Mancelles Libérées en date du 20/04/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mamers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce du Mans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Mans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décret n°2001-474 du 30 mai 2001. Ancien montant : 10 000.00 FRF. Nouveau montant : 1 524.49 EUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).