Entreprise : SCI DU BOIS DE L'OURCQ - SIREN 382 193 928
Identité
Dénomination
SCI DU BOIS DE L'OURCQ
SIREN (siège)
382 193 928
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1991
Début d’activité
10/06/1991
Date de fin de la personne morale
11/06/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et location de terrain et immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
117385.74 EUR
Adresse du siège
AV DU 14 JUILLET 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROLAND JEAN JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1991
Siret
38219392800019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et location de terrain et immeubles
Adresse
AV DU 14 JUILLET
93320 , LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
43983
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96208
Date d'ajout
04/07/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
59499
Date d'ajout
13/04/2015
Description
Le dirigeant n'habite pas à l'adresse indiquée Sur constatation du greffier suite à rappel d'obligations légales
Numéro d'observation
8019
Date d'ajout
03/06/2014
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite à rappel de l'obligations légales
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).